Or Ask of What You Want to Know

Latest topics

» Kembalikan Stamina Tubuh Anda
Mon Nov 29, 2010 11:10 am by buaya_darat

» Trik Menghitung Cepat
Thu Nov 18, 2010 1:27 pm by buaya_darat

» Deteksi Stres dari Kulit
Mon Nov 15, 2010 4:20 pm by buaya_darat

» 8 Makanan Peredam Stress
Mon Nov 15, 2010 11:44 am by buaya_darat

» Mempelajari sudo dan mount di Linux
Tue Nov 09, 2010 11:43 am by buaya_darat

» Penyakit - penyakit Akibat Stres
Sat Nov 06, 2010 3:33 pm by buaya_darat

» Mengapa Istirahat Penting ?
Thu Nov 04, 2010 11:06 am by buaya_darat

» ILLUMINATI
Mon Nov 01, 2010 1:11 pm by buaya_darat

» Speccy Portable 1.06.191
Sat Oct 30, 2010 12:00 pm by buaya_darat

Navigation

Affiliates

free forum
 

    Trik Menghitung Cepat

    Share

    buaya_darat

    Posts : 40
    Join date : 11.10.10
    Location : No body can't see me but i can see them

    Trik Menghitung Cepat

    Post  buaya_darat on Thu Nov 18, 2010 1:27 pm

    AangPermana:

    1. Perkalian 9, 99, atau 999

    Quote:
    Mengalikan dengan 9 sebenarnya adalah mengalikan dengan 10-1.

    Jadi, 9×9 sama saja dengan 9 x (10-1) = 9×10-9 = 90-9 = 81.

    Ayo coba contoh yang lebih sulit:

    46×9 = 46× (10-1) = 460-46 = 414.

    Satu contoh lagi:

    68×9 = 680-68 = 612.

    Untuk perkalian 99, artinya kita mengalikan dengan 100-1.

    Jadi, 46×99 = 46 x (100-1) = 4600-46 = 4554.

    Kalo udah gitu, kalian semua pasti tahu bahwa perkalian 999 sama dengan perkalian 1000-1

    38×999 = 38 x (1000-1) = 38000-38 = 37962.

    2. Perkalian 11

    Quote:
    Perkalian 11 artinya kita menjumlahkan sepasang angka, kecuali bagi angka yang ada di bagian ujung


    Lebih jelasnya gw jelasin di bawah ini :


    untuk perkalian 436 dengan 11 mulailah dari kanan ke kiri (selalu dari kanan ke kiri ya)

    Pertama tulis 6 lalu jumlahkan 6 dengan angka di sebelahnya yaitu 3 sehingga didapatkan angka 9

    Tuliskan 9 disebelah kiri 6.

    Lalu jumlahkan 3 dengan 4 untuk mendapat angka 7. Tuliskan angka 7.

    Terakhir tuliskan angka yang paling kiri yaitu 4.

    Jadi, 436×11 = 4796.

    Ayo kita buat contoh yang lebih sulit: 3254×11.

    (3)(3+2)(2+5)(5+4)(4) = 35794.

    Ingat selalu mulai dari kanan ke kiri yak!

    Sekarang contoh yang lebih sulit lagi: 4657×11.


    (4)(4+6)(6+5)(5+7)(7).

    Mulai dari kanan tuliskan angka 7.

    Lalu 5+7=12.

    Tuliskan 2 dan simpan angka 1.

    6+5 = 11, tambah 1 yang tadi kita simpan = 12.

    Sekali lagi tuliskan 2 dan simpan 1.

    4+6 = 10, tambah 1 yang tadi kita simpan = 11.

    So, tuliskan 1 dan simpan 1.

    Terakhir angka paling kiri, 4, tambahkan dengan 1 yang tadi kita simpan.

    Jadilah, 4657×11 = 51227 .

    Hehehe, mantepkan? ini masih ga terlalu sulit...ayo jalan lagi
    3. Perkalian 5, 25, or 125
    Quote:
    Perkalian dengan 5 sama saja mengalikan dengan 10 lalu di bagi 2, CATATAN : Untuk perkalian dengan 10 cukup tambahkan 0 di dibagian belakang angka


    Contoh : 1000 x 5 = 5000


    Lagi, 12×5 = (12×10)/2 = 120/2 = 60.

    Contoh yang lain:

    64×5 = 640/2 = 320.

    Juga, 4286×5 = 42860/2 = 21430.

    Untuk perkalian 25, sama saja kita kalikan dengan 100 (tambahkan dua angka 0 di bagian belakang) kemudian di bagi dengan 4. CATATAN : Untuk pembagian dengan 4, kita bisa juga membagi dengan 2 sebanyak dua kali

    64×25 = 6400/4 = 3200/2 = 1600.

    58×25 = 5800/4 = 2900/2 = 1450.

    Untuk perkalian 125, sama saja kita kalikan dengan 1000 (tambahkan tiga angka 0 di bagian belakang) kemudian di bagi dengan 8. CATATAN : Untuk pembagian dengan 8, kita bisa juga membagi dengan 2 sebanyak tiga kali

    32×125 = 32000/8 = 16000/4 = 8000/2 = 4000.

    48×125 = 48000/8 = 24000/4 = 12000/2 = 6000.


    Mudah kan? hehehe melangkah lagi gan!

    4. Mengalikan dua bilangan yang mempunyai selisih 2, 4, atau 6


    Quote:
    Untuk perkalian seperti ini gw langsung kasi contoh ya


    Ambil contoh : 12×14. (14 - 12 = 2...jadi metode ini bisa dipakai)

    Pertama kita cari angka tengah antara 12 dan 14...So,

    12

    13

    14

    (artinya 13 adalah angka tengah), berikutnya kita tinggal membuat perkalian 13 x 13 lalu di kurangi 1...

    12×14 = (13×13)-1 = 168.

    16×18 = (17×17)-1 = 288.

    99×101 = (100×100)-1 = 10000-1 = 9999

    Jika selisih dua bilangan tersebut adalah 4, sama seperti tadi kita cari angka tengahnya...buat pemangkatan, lalu kurangi dengan 4,
    Ok ini contohnya :


    11×15 = (13×13)-4 = 169-4 = 165.

    13×17 = (15×15)-4 = 225-4 = 221.

    Jika selisih dua bilangan tersebut adalah 6, sama seperti tadi kita cari angka tengahnya...buat pemangkatan, lalu kurangi dengan 9,
    Ok ini contohnya :


    12×18 = (15×15)-9 = 216.

    17×23 = (20×20)-9 = 391.


    Hehehe...trik ini bisa di pakai bukan hanya untuk belasan tapi bisa sampai ribuan...

    for tambahan:
    Quote:
    Originally Posted by blalala View Post
    ijin share lagi ya gan
    perkalian angka yg depannya sama dang angka belakang jumalah harus 10
    contohnya:

    93X97 = 9021 caranya mengalikan angka belakangnya trus angka depannya dikalikan kemudian ditambahkan lagi
    21 = 3X7
    90 = (9x9)+9

    contoh lain :
    86x84 = 7224 <--- 6x4 = 24
    (8x8)+8 =72 sisa digabungin aja jadi 7224
    Quote:
    Originally Posted by Sayur Lontong View Post
    Tambahan gan :

    Perkalian angka kembar dibelakangnya 5 :

    mis :
    25x25 = 625
    Code:

    6=(2x2)+2
    25=5x5

    contoh lagi :
    85x85 =??
    Code:

    (8x8)+8 =72
    5x5=25

    jadi hasil 7225

    Quote:
    Originally Posted by Almozz View Post
    1+2+3+4+5+....+49=??
    caranya:
    (suku pertama + suku terakhir) : 2 x suku terakhir...
    jadi:
    (1+49) : 2 x 49 = 50 : 2 x 49
    = 25 x49
    = 1225

    gmana gan??
    Quote:
    Originally Posted by adiorderajah View Post
    yang mikir kan ada kalkulatr,berarti belum menemukan indahnya berhitung matematis
    silahkan dianalisa sendiri ya gan, soalnya ane susah buat menganalisa

    tambahan ya gan
    1. kuadrat 9, 99, 999
    silahkan dianalisa sendiri ya gan, soalnya ane susah buat menganalisa
    9 x 9 = 81
    99 x 99 = 9801
    999 x 999 = 998001
    9999 x 9999 = 99980001

    2. perkalian yang bila saatuannya dijumlahkan hasilnya 10 dan berselisih 10 buat puluhannya , misal 12 x 28 atau 32 x 48 atau 18 x 22
    12 x 28 = 336 -----> 300 + 20 + 16 = (10 x(20+10)) + (2x10) + (2x8)
    18 x 22 = 396 -----> 300 + 80 + 16 = (10 x(20+10)) + (8x10) + (8x2)
    111 x 129 =14319 --> 14300 + 10 + 9 = (110x(120+10))+(1x10)+(1x9)

    3. perkalian yang bila satuannya dijumlah hasilnya 10 dan berselisih 20 buat puluhannya, misal 12 x 38 , 22x48 dll
    12 x 38 = 456 -----> 400 + 40 + 16 = (10 x(30+10))+(2x20)+(2x8)
    intinya sama,tinggal satuan terkecil dikaliakan dengan selisih puluhannya, jadi
    13 x 47 = 611 -----> 500 + 90 + 21

    4. Bilangan segitiga sempurna,
    a. merupakan bilangan kelipatan dari angka 3 , 4, 5
    b. merupakan hasli dari itungan berikut
    misal 3, 4, 5 ----> 4 = ((3x3)-1)/2
    5 = ((3x3)+1)/2
    5, 12, 13 ----> 12 = 5^2 -1 :2
    13 = 5^2 +1 :2

    sumber: kaskus

      Waktu sekarang Sun Oct 22, 2017 3:13 pm